Caroline Baier
domicilié à Zürich, de Horgen Mandats actifs: CarTom GmbH, apparence ag Connecté à: Thomas Eglin, Bojan Baier Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Caroline Baier" à jour.Vous suivez maintenant "Caroline Baier".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Caroline Baier" à jour.Vous suivez maintenant "Caroline Baier".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Caroline Baier
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Caroline Baier
Autres commerces avec des biens divers
Services de publicité
Autres commerces avec des biens divers
Services de publicité
Personnes privées avec le nom Caroline Baier
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Caroline Baier
Numéro de publication: HR01-1004683577, Registre du commerce Zurich, (20)
CarTom GmbH (CarTom Sàrl) (CarTom Sagl) (CarTom Ltd liab. Co), in Zürich, CHE-402.175.434, Räffelstrasse 24, 8045 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.07.2019.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Produkten zur Mobilitätsaktivierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 16.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Baier, Caroline, von Horgen, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Eglin, Thomas, von Känerkinden, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3826715, Registre du commerce Zurich, (20)
Association Swiss4Syria, in Zürich, CHE-139.948.608, Verein (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2016, Publ. 3169929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baier, Caroline, von Horgen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2862389, Registre du commerce Zurich, (20)
Association Swiss4Syria, in Zürich, CHE-139.948.608, Verein (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1921465).
Statutenänderung:
06.12.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baier, Caroline, von Horgen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.