Heinrich Robert Bättig
domicilié à Erlinsbach, de Hergiswil bei Willisau Mandats actifs: Bättig Consulting GmbH in Liquidation, Lerchmüller AG Connecté à: Johanna Bättig-Fürst, Kristijan Goricanec, David Rolf Kronig et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinrich Robert Bättig" à jour.Vous suivez maintenant "Heinrich Robert Bättig".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinrich Robert Bättig" à jour.Vous suivez maintenant "Heinrich Robert Bättig".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Heinrich Robert Bättig
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Heinrich Robert Bättig
Service concernant conseil aux entreprises
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Service concernant conseil aux entreprises
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Personnes privées avec le nom Heinrich Robert Bättig
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Heinrich Robert Bättig
Numéro de publication: HR02-1005709931, Registre du commerce Argovie
Bättig Consulting GmbH, in Othmarsingen, CHE-115.263.572, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3207413).
Firma neu:
Bättig Consulting GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Heinrich, von Hergiswil bei Willisau, in Erlinsbach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Birrhard, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005545944, Registre du commerce Argovie, (400)
Lerchmüller AG, in Schinznach, CHE-263.242.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005285027).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Heinrich, von Hergiswil bei Willisau, in Erlinsbach (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Birrhard];
Lerchmüller, Patrick, von Thalheim (AG), in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Birr].
Numéro de publication: HR02-1004975293, Registre du commerce Argovie, (400)
Autexis Holding AG, in Villmergen, CHE-383.037.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963564). [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 19.03.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Heinrich, von Hergiswil bei Willisau, in Schinznach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenzer, Marc, von Madiswil, in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebneter, Albin, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Markus, von Zürich, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle.