Christoph Bähler
domicilié à Uttwil, de Gerzensee et Uebeschi Mandats actifs: ASCOSWISS AG Connecté à: Thomas Markus Trachsel, Daniel Zürcher, Peter Alfred Hertig Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Bähler" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Bähler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Bähler" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Bähler".
|
|
Christoph Bähler
domicilié à Aproz (Nendaz), de Uebeschi Mandats actifs: CBA Service GmbH Connecté à: Monika Bähler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Bähler" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Bähler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Bähler" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Bähler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christoph Bähler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christoph Bähler
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Personnes privées avec le nom Christoph Bähler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christoph Bähler
Numéro de publication: HR02-1005649279, Registre du commerce Zurich, (20)
MessengerFintech Holding AG, bisher in Herisau, CHE-114.783.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2022, Publ. 1005412532).
Statutenänderung:
19.12.2022.
Firma neu:
Green Capital Holding AG.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Richtistrasse 2, 8304 Wallisellen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Veräussern von Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann handeln mit Waren aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber sonstigen Unternehmen wie Produktions und Handelsunternehmen sowie das Erwerben und Verwalten von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaften kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Ferner kann Sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bähler, Christoph Alexander, von Wattenwil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Qajani, Asim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005562273, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
FOP Gestion AG, in Herisau, CHE-113.699.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2022, Publ. 1005409260).
Statutenänderung:
08.09.2022.
Firma neu:
Proficuo AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt treuhänderische Funktionen und Beratung im Treuhandbereich, Administrationsarbeiten, Vermittlung von Finanzprodukten, Management Beratungen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bähler, Christoph Alexander, von Wattenwil, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Campagnuolo, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005551080, Registre du commerce Zurich, (20)
REDO Medical Services GmbH, in Zürich, CHE-416.748.922, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005425887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MessengerFintech Holding AG (CHE-114.783.308), in Herisau, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler, Christoph Alexander, von Wattenwil, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].