Karl Josef Bächle
domicilié à Malans, de Riehen Mandats actifs: CLUS AG in Liquidation Connecté à: Damian Caduff, Olivier Chauliac Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karl Josef Bächle" à jour.Vous suivez maintenant "Karl Josef Bächle".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Karl Josef Bächle" à jour.Vous suivez maintenant "Karl Josef Bächle".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Karl Josef Bächle
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Karl Josef Bächle
Services de publicité
Services de publicité
Personnes privées avec le nom Karl Josef Bächle
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Karl Josef Bächle
Numéro de publication: HR02-1005329992, Registre du commerce Grisons
CLUS AG, in Chur, CHE-105.654.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2021, Publ. 1005321207).
Firma neu:
CLUS AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Karl Josef (Kajo) Bächle, Bongertrechtiweg 6, 7208 Malans GR. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.10.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächle, Karl Josef, genannt Kajo, von Riehen, in Malans, Präsident + Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Caduff, Damian, von Breil/Brigels, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Chauliac, Olivier, von Erlenbach (ZH), in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3631157, Registre du commerce Grisons, (350)
CLUS AG, in Chur, CHE-105.654.563, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2015, Publ. 2573931).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Robin, von Bischofszell, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächle, Karl Josef, genannt Kajo, von Riehen, in Malans, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2573931, Registre du commerce Grisons, (350)
clus GmbH, in Chur, CHE-105.654.563, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2008, S. 10, Publ. 4756804).
Statutenänderung:
22.12.2015.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.12.2015 und Bilanz per 30.06.2015 mit Aktiven von CHF 330'211.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 66'670.18 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
CLUS AG.
Zweck neu:
Führung einer Kommunikationsagentur;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Chauliac, Olivier, in Chur, und von Bächle, Kajo, in Malans, gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.09.2000 Software und Hardware zum Preise von CHF 60'000.--, wovon CHF 60'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 28.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Robin, von Bischofszell, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bächle, Karl Josef, genannt Kajo, von Riehen, in Malans GR, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Bächle, Kajo, deutscher Staatsangehöriger, in Malans, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Chauliac, Olivier, von Erlenbach ZH, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Erlenbach ZH, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Caduff, Damian, von Breil/Brigels, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.