Christian Badertscher
domicilié à Riggisberg, de Lauperswil Mandats actifs: U. Badertscher Transport AG Connecté à: Marcel Badertscher, Verena Badertscher Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Badertscher" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Badertscher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Badertscher" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Badertscher".
|
|
Christian Badertscher
domicilié à Kloten, de Zäziwil Mandats actifs: Zielacker AG Connecté à: Jürg Badertscher Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Badertscher" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Badertscher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Badertscher" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Badertscher".
|
|
Christian Badertscher
domicilié à Montmollin, de Lauperswil Mandats actifs: Dechibois-Bardertscher Sàrl Connecté à: Yannick Badertscher Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Badertscher" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Badertscher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Badertscher" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Badertscher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Badertscher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Badertscher
Transport routier de personnes et marchandises
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploiter une scierie
Transport routier de personnes et marchandises
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploiter une scierie
Personnes privées avec le nom Christian Badertscher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Badertscher
Numéro de publication: HR02-1006061441, Registre du commerce Thurgovie, (440)
P. Badertscher AG, in Kradolf-Schönenberg, CHE-102.880.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549732).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sassalbo GmbH, in Kradolf-Schönenberg (CHE-105.307.417), gemäss Fusionsvertrag vom 28.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 61'220.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'136.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Anteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [Anpassung Funktionsbezeichnung von Amtes wegen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Christian, von Eggiwil, in Kesswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005638366, Registre du commerce Zurich, (20)
Zielacker AG, in Lufingen, CHE-103.004.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178515).
Domizil neu:
Rebstrasse 14a, 8426 Lufingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Jürg, von Lufingen und Zäziwil, in Lufingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Badertscher, Christian, von Zäziwil, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005496319, Registre du commerce Thurgovie, (440)
B&R DIREKT VERTRIEBS GMBH, in Kradolf-Schönenberg, CHE-114.739.589, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2009, S.15, Publ. 4903968).
Firma neu:
B&R DIREKT VERTRIEBS GMBH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.05.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badertscher, Christian, von Eggiwil, in Kesswil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösner, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Wertheim-Nassig (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Liquidatorin.