Tobias Bachmann
domicilié à Frauenfeld, de Uesslingen-Buch Mandats actifs: Baugarten GmbH Connecté à: Maria Anna Agnes Zillig-Ruckstuhl Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tobias Bachmann" à jour.Vous suivez maintenant "Tobias Bachmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tobias Bachmann" à jour.Vous suivez maintenant "Tobias Bachmann".
|
|
Tobias Bachmann
domicilié à Bütschwil, de Amden Mandats actifs: Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal Genossenschaft Connecté à: Christian Okle, Ralph Rütsche, Matthias Hefti et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tobias Bachmann" à jour.Vous suivez maintenant "Tobias Bachmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tobias Bachmann" à jour.Vous suivez maintenant "Tobias Bachmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tobias Bachmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tobias Bachmann
Jardinage et aménagements paysagers
Exploitation des banques et instituts de crédits
Jardinage et aménagements paysagers
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Tobias Bachmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tobias Bachmann
Numéro de publication: HR02-1005466110, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Raiffeisenbank Regio Unteres Toggenburg & Neckertal Genossenschaft, in Bütschwil-Ganterschwil, CHE-105.784.496, Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005374524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knaus, Kurt, von Hemberg, in Schönengrund, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Tobias, von Amden, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Breitenmoser, Dominik, von Bütschwil-Ganterschwil, in Mosnang, mit Kollektivprokura zu zweien;
Temprana Landeira, Ruben, spanischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 4388503, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Raiffeisenbank Unteres Toggenburg Genossenschaft, in Bütschwil-Ganterschwil, CHE-105.784.496, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4234777).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Tobias, von Amden, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3438753, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Baugarten GmbH, in Frauenfeld, CHE-109.065.986, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2013, Publ. 1073663).
Statutenänderung:
28.03.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Anlagen in den Geschäftsbereichen Gartenbau, Landschafts- und Erdbau sowie den Unterhalt und die Pflege von Gartenanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten. Sie kann Grundstücke, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Dominik, von Mirchel, in Frauenfeld, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zillig-Ruckstuhl, Maria Anna Agnes, von Muolen, in Frauenfeld, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Bachmann, Tobias, von Uesslingen-Buch, in Frauenfeld, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00].