Franz Xaver Bachmann
domicilié à Zug, de Entlebuch et Hohenrain Mandats actifs: Maryvonne Management & Consulting AG, Amafin AG Connecté à: Silke Leibbrand Reckzeh, Thomas Reckzeh Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franz Xaver Bachmann" à jour.Vous suivez maintenant "Franz Xaver Bachmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Franz Xaver Bachmann" à jour.Vous suivez maintenant "Franz Xaver Bachmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Franz Xaver Bachmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Franz Xaver Bachmann
Commerce des vêtements
Exploitation des autres institutions financières
Commerce des vêtements
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Franz Xaver Bachmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Franz Xaver Bachmann
Numéro de publication: HR02-1006068227, Registre du commerce Zurich, (20)
Amafin AG, in Meilen, CHE-103.549.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005364945).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Finemon AG, in Zug (CHE-101.401.359), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 481'484.63 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 180'737.71 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Franz Xaver, von Entlebuch und Hohenrain, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Entlebuch und Lieli, in Herrliberg].
Numéro de publication: 6689978, Registre du commerce Zoug, (170)
Maryvonne Management & Consulting AG, in Zug, CH-100.3.005.998-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 25, Publ. 5030204).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reckzeh, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Bochum (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bachmann, Franz Xaver, von Entlebuch, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug];
Schön, geb. Reckzeh, Silke, deutsche Staatsangehörige, in Gerlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4698930, Registre du commerce Zoug, (170)
Verein zur Förderung des Kinderwissens, in Zug, CH-170.6.000.181-5, Verein (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2005, S. 14, Publ. 3067344).
Domizil neu:
[Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Franz Xaver, von Entlebuch, in Zug, Aktuar, mit Einzelunterschrift.