Markus Bacher
domicilié à Baden, de Schönenwerd Mandats actifs: IBK BACHER GmbH Connecté à: Roland Bacher Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Bacher" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Bacher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Bacher" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Bacher".
|
|
Markus Bacher
domicilié à Zollikofen, de Bern Mandats actifs: PubliBike AG, Bürgerhaus Bern AG Connecté à: François Kuonen, Roger Juanola Jornet, Romain Dequesne et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Bacher" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Bacher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Bacher" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Bacher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Markus Bacher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Markus Bacher
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Location de biens de consommation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Location de biens de consommation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Markus Bacher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Markus Bacher
Numéro de publication: HR02-1005406731, Registre du commerce Berne, (36)
PubliBike AG, in Bern, CHE-115.318.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plüss, Christian Georg, von Murgenthal, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Benno, von Kerns, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrler, Guy Oliver Philipp, von Luzern und Bolligen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müggler, Martina Daniela, von Fischingen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nunez Ruiz, Jenny Myriam, genannt Jenny, von Fribourg, in Villars-sur-Glâne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Guido, von Zürich, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binggeli, Thomas, von Schwarzenburg, in Niederscherli (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bacher, Markus, von Bern, in Zollikofen, Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bommer + Partner Treuhandgesellschaft (CHE-106.498.509), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3671151, Registre du commerce Berne, (36)
Bürgerhaus Bern AG, in Bern, CHE-100.275.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2012, Publ. 6852560).
Statutenänderung:
12.06.2017.
Domizil neu:
c/o Haussener und Partner Notare, Monbijoustrasse 22, 3011 Bern. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.06.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.06.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzmann, Ulrich, von Ittigen, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boegli, Bernhard, von Ittigen, in Spiegel b. Bern (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bacher, Markus, von Bern, in Zollikofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Elisabeth Anna Katharina, von Bern und Rüderswil, in Meilen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haussener, Gregor, von Rüeggisberg, in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CHE-107.985.580), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CH-035.3.009.694-5)].
Numéro de publication: 6028946, Registre du commerce Zoug, (170)
Nussbaumer Elektro Zug AG, in Zug, CH-170.3.020.206-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2009, S. 25, Publ. 5339536).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schatzmann, Ivan, von Lupfig, in Greppen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Peter Stadler Treuhand AG, in Baar, Revisionsstelle;
Amgwerd, Marcel, von Sattel, in Hünenberg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bacher, Markus, von Baar, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Suter, Sandro, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, Ernst, von Zug und Oberägeri, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lufida Revisions AG (CH-170.9.001.417-7), in Zug, Revisionsstelle.