Claude Aymon
domicilié à Ayent, de Ayent Mandats actifs: IPOK DECO Dugas épouse Aymon Pascale Connecté à: Pascale Dugas Aymon Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Aymon" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Aymon".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Aymon" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Aymon".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Claude Aymon
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Claude Aymon
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Personnes privées avec le nom Claude Aymon
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Claude Aymon
Numéro de publication: HR01-1005646545, Registre du commerce Valais, (626)
IPOK DECO Dugas épouse Aymon Pascale, à Ayent, CHE-438.158.083, Route d'Anzère 61, 1972 Anzère, entreprise individuelle (Nouvelle inscription).
But de l'entreprise:
Commerce de décorations diverses pour l'aménagement d'intérieur, souvenirs, tableaux... Rénovations diverses.
Personne(s) inscrite(s):
Dugas épouse Aymon, Pascale, ressortissante française, à Ayent, titulaire, avec signature individuelle;
Aymon, Claude, de Ayent, à Ayent, avec signature individuelle.
Numéro de publication: 5561454, Registre du commerce Valais, (626)
Aymon Frères garage et carrosserie de la Côte, à Grimisuat, CH-626.2.007.198-8, Société en nom collectif (FOSC no 294 du 17.12.1985, p. 4725).
Nouveaux statuts:
2.03.2010.
Nouvelle nature juridique:
Société anonyme.
Nouvelle raison sociale:
Aymon garage & carrosserie de la Côte SA.
Nouvelle adresse:
Rte de Sion 19, 1971 Champlan.
Nouveau but:
L'exploitation d'un garage et d'une carrosserie, l'achat, la vente, la location et la réparation de tout véhicule automobile neuf et d'occasion (cf. statuts pour but complet).
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.
Nouvelles actions:
1000 actions nominatives liées de CHF 100.--.
Transformation:
La société en nom collectif est transformée en société anonyme selon projet de transformation du 02.03.2010 et bilan au 30.09.2009, présentant des actifs de CHF 1'842'197.39 et des passifs envers les tiers de CHF 1'681'631.20 contre attribution aux associés de 1000 actions nominatives liées de CHF 100.-- de valeur nominale chacune.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit ou par courriel.
Personnes et signatures radiées:
Aymon, Charles, de Ayent, à Champlan (Grimisuat), associé, avec signature collective à deux;
Aymon, Gustave, de Ayent, à Savièse, associé, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Aymon, Claude, de Ayent, à Champlan (Grimisuat), président, avec signature individuelle;
Aymon, Jean-Daniel, de Ayent, à Champlan (Grimisuat), administrateur et secrétaire, avec signature individuelle. Selon déclaration du conseil d'administration du 02.03.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.