Steven Avanthay
domicilié à Val-d'Illiez, de Val-d'Illiez Connecté à: Patrick Marc Avanthay, Patrick Marc Avanthay Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Steven Avanthay" à jour.Vous suivez maintenant "Steven Avanthay".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Steven Avanthay" à jour.Vous suivez maintenant "Steven Avanthay".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Steven Avanthay
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Steven Avanthay
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres commerces avec des biens divers
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Steven Avanthay
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Steven Avanthay
Numéro de publication: HR02-1005823258, Registre du commerce Valais, (621)
Stebo SA, à Monthey, CHE-107.452.438, société anonyme (No. FOSC 154 du 11.08.2020, Publ. 1004955856).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Avanthay, Patrick, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Avanthay, Steven, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: directeur, avec signature individuelle].
Numéro de publication: HR02-1005503229, Registre du commerce Valais, (621)
Avanthay Construction Sàrl, à Monthey, CHE-411.768.188, société à responsabilité limitée (No. FOSC 220 du 11.11.2020, Publ. 1005020576).
Nouvelle raison sociale:
Avanthay Construction Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 01.06.2022.
Inscription ou modification de personne(s):
Avanthay, Patrick Marc, de Val-d'Illiez, à Monthey, associé et gérant, liquidateur, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle];
Avanthay, Steven, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, directeur, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: directeur, avec signature individuelle, ].
Numéro de publication: HR01-1005183575, Registre du commerce Valais, (621)
MMTO Sàrl, à Monthey, CHE-326.340.597, Route de Prafenne 37, Case postale 304, 1871 Les Giettes, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
27.04.2021.
But:
La société a pour but l'exploitation d'un bureau technique et de dessin pour la construction en tout genre, notamment la conception de charpente métallique. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, faire toutes opérations mobilières, financières ou prestations de services et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 27.04.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Avanthay, Patrick Marc, de Val-d'Illiez, à Monthey, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Avanthay, Steven, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, gérant, avec signature individuelle.