Doris Regina Auf der Maur-Wyss
domicilié à Steinen, de Schwyz Mandats actifs: Bootshafen Widen AG, D. + P. Auf der Maur Handels-AG et plus Connecté à: René Pellaton-Schürpf, Stephan Marty, Pascal Steiner et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Doris Regina Auf der Maur-Wyss" à jour.Vous suivez maintenant "Doris Regina Auf der Maur-Wyss".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Doris Regina Auf der Maur-Wyss" à jour.Vous suivez maintenant "Doris Regina Auf der Maur-Wyss".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Doris Regina Auf der Maur-Wyss
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Doris Regina Auf der Maur-Wyss
Autres services de transport
Commerce de véhicules
Transport routier de personnes et marchandises
Autres services de transport
Commerce de véhicules
Transport routier de personnes et marchandises
Personnes privées avec le nom Doris Regina Auf der Maur-Wyss
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Doris Regina Auf der Maur-Wyss
Numéro de publication: HR02-1006113862, Registre du commerce Schwyz, (130)
P. Auf der Maur AG, Tiefbau und Transporte, in Arth, CHE-213.207.008, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2024, Publ. 1006059707).
Hauptsitz in:
Steinen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann-Ketterer, Hansjörg, von Root, in Arth, Mitglied VR und Leiter Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auf der Maur-Wyss, Paul, von Schwyz, in Steinen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Auf der Maur-Wyss, Doris, von Schwyz, in Steinen, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Auf der Maur-Sidler, Paul, von Schwyz, in Steinen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Auf der Maur-Sidler, Paula, von Schwyz, in Steinen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2539643, Registre du commerce Schwyz, (130)
Auf der Maur Bootshafen AG, in Steinen, CHE-102.397.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2012, Publ. 6879374).
Statutenänderung:
09.12.2015.
Firma neu:
D. + P. Auf der Maur Handels-AG.
Domizil neu:
Nagelstrasse 19, 6422 Steinen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Fahrzeugen und Baumaschinen sowie mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogelsang, Bruno Urs, von Gebenstorf, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auf der Maur, Paul, von Schwyz, in Steinen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Auf der Maur-Wyss, Paul, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Auf der Maur-Wyss, Doris Regina, von Schwyz, in Steinen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Auf der Maur-Wyss, Doris, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 6879374, Registre du commerce Schwyz, (130)
Auf der Maur Bootshafen AG, in Steinen, CH-130.0.000.777-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, S. 0, Publ. 6869958).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auf der Maur-Wyss, Doris, von Schwyz, in Steinen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].