Jürgen Kurt Apitz
domicilié à Turgi, de Baden Mandats actifs: Baskarad AG, BUTTERFLY Care GmbH et plus Connecté à: Lucija Vrebac, Ferit Biba, Mario Baskarad et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürgen Kurt Apitz" à jour.Vous suivez maintenant "Jürgen Kurt Apitz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürgen Kurt Apitz" à jour.Vous suivez maintenant "Jürgen Kurt Apitz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jürgen Kurt Apitz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jürgen Kurt Apitz
Smatellamento e ripristino dello stato antecedente
Exploitation des etablissements généraux de santé
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Exploiter des etablissement de restauration
Services fiduciaires
Smatellamento e ripristino dello stato antecedente
Exploitation des etablissements généraux de santé
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Exploiter des etablissement de restauration
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Jürgen Kurt Apitz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jürgen Kurt Apitz
Numéro de publication: HR02-1005942956, Registre du commerce Argovie, (400)
Baskarad AG, in Würenlingen, CHE-131.838.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815948). [Gemeindefusion vom 01.01.2024].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apitz, Jürgen, von Baden, in Baden, mit Einzelprokura [bisher: von Turgi, in Turgi].
Numéro de publication: HR02-1005941740, Registre du commerce Argovie, (400)
SCP SCHNEIDER + PARTNER GmbH, in Untersiggenthal, CHE-110.146.812, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2023, Publ. 1005696830). [Gemeindefusion vom 01.01.2024].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apitz, Jürgen Kurt, von Baden, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00 [bisher: von Turgi, in Turgi].
Numéro de publication: HR02-1005940395, Registre du commerce Argovie, (400)
Treuhandbüro Jürgen Apitz, in Gebenstorf, CHE-106.541.950, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2001, S.206). [Gemeindefusion vom 01.01.2024].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apitz, Jürgen, von Baden, in Gebenstorf, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: von Turgi];
Apitz, Rita, von Baden, in Gebenstorf, mit Einzelunterschrift [bisher: von Turgi].