Jens Holger Apel
domicilié à Zug, de Allemagne Mandats actifs: Schweizerischer Apothekerverband (pharmaSuisse), Stiftung für Lehre und Forschung in der Pharmazie et plus Connecté à: Daniele Madonna, Sven Leisi, Andrea Kristina Brügger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jens Holger Apel" à jour.Vous suivez maintenant "Jens Holger Apel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jens Holger Apel" à jour.Vous suivez maintenant "Jens Holger Apel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jens Holger Apel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jens Holger Apel
Associations et fédérations
Recherche et développement
Téléphone et télécommunication
Associations et fédérations
Recherche et développement
Téléphone et télécommunication
Personnes privées avec le nom Jens Holger Apel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jens Holger Apel
Numéro de publication: HR02-1005997899, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerischer Apothekerverband (pharmaSuisse), in Köniz, CHE-107.808.788, Verein (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005789644).
Statutenänderung:
16.11.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Patricia Gabriela, von Trubschachen, in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), Mitglied der Geschäftsleitung und Generalsekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes;
Stohler, Nadja Alexandra, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apel, Jens Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Madonna, Daniele, von Centovalli, in Ronco sopra Ascona, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaefer, Ulrich Hans Philipp, von Bern, in Guggisberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Schaefer, Ulrich, in Bern];
Leisi, Sven, von Attiswil, in Reinach BL, Mitglied der Geschäftsleitung, Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes;
Brügger, Andrea Kristina, von Biglen, in Ueberstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes];
de Aquino, Elise Marie, von Sommeri, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes oder dem Vizepräsidenten des Vorstandes.
Numéro de publication: HR02-1005959543, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung für Lehre und Forschung in der Pharmazie, in Köniz, CHE-189.028.590, Stiftung (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005756683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stohler, Nadja Alexandra, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Apel, Jens Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Madonna, Daniele, von Centovalli, in Ronco sopra Ascona, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1005807337, Registre du commerce Zoug, (170)
Apollon Care AG (Apollon Care SA) (Apollon Care Ltd), in Zug, CHE-166.343.454, Loretostrasse 3, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.07.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Dienstleistungen im EDV- und Telekommunikationsbereich, insbesondere konzeptionelle Beratung, Entwicklungen, Infrastrukturdienstleistungen und Verkauf von Elektronikartikeln sowie allgemeine Dienstleistungen im Bereich Neue Medien und E-Education. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen und Verträge jeglicher Art abschliessen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, insbesondere Patente, Warenzeichen, Lizenzen und Vertriebsrechte und andere Gegenstände und Rechte erwerben, nutzen, übertragen oder verkaufen sowie Handel mit Waren und Gütern jeglicherArt betreiben. Sofern nicht gesetzliche Einschränkungen entgegenstehen (bspw. BewG), kann die Gesellschaft im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ferner Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 12.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Apel, Jens Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.