Margrit Anliker Schlumpf
domicilié à Steinhausen, de Steinhausen Mandats actifs: Schlumpf-Verwaltungs-AG Connecté à: Bernadette Reding-Schlumpf, Andreas Michael Otto Josef Schlumpf, Florian Schlumpf-Gruber Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Margrit Anliker Schlumpf" à jour.Vous suivez maintenant "Margrit Anliker Schlumpf".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Margrit Anliker Schlumpf" à jour.Vous suivez maintenant "Margrit Anliker Schlumpf".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Margrit Anliker Schlumpf
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Margrit Anliker Schlumpf
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Margrit Anliker Schlumpf
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Margrit Anliker Schlumpf
Numéro de publication: 2792015, Registre du commerce Zoug, (170)
Schlumpf-Verwaltungs-AG, in Neuheim, CHE-100.582.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2013, Publ. 1095741).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reding, Oskar, von Arth, in Burg AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anliker Schlumpf, Margrit, von Steinhausen, in Steinhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reding-Schlumpf, Bernadette, von Arth, in Burg AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7146366, Registre du commerce Zoug, (170)
Schlumpf Fertigungstechnik AG, bisher in Muri AG, CH-170.3.028.969-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2011, Publ. 6477090).
Gründungsstatuten:
07.12.2005.
Statutenänderung:
26.02.2013.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Bösch 80A, 6331 Hünenberg. Mit Erklärung vom 07.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anliker Schlumpf, Margrit, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumpf, Andreas M., von Steinhausen, in Neuheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6939176, Registre du commerce Zoug, (170)
Schlumpf AG, in Hünenberg, CH-170.3.005.043-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2011, Publ. 6469364).
Statutenänderung:
29.10.2012.
Zweck neu:
Betrieb einer Maschinenfabrik zur Herstellung von Maschinen und Apparaten aller Art, insbesondere von Maschinen und Einrichtungen für die Papier-, Kunststoff- und Textilindustrie;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 850'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 850'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
1'700 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 1000 Namenaktien zu CHF 500.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 1'810'000.00, wofür 700 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Haasteren, Christopher Paul, amerikanischer Staatsangehöriger, in Raymond (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlumpf, Florian, von Steinhausen, in Vilters, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anliker Schlumpf, Margrit, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reding-Schlumpf, Bernadette, von Arth, in Burg AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berli, Reto, von Ottenbach, in Hunzenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
van Meurs, Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Woking (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.