Loris Ambresin
domicilié à Ollon, de Ollon Mandats actifs: Ecole Suisse de Ski et de Snowboard Villars - Chable, Duc et associés Connecté à: Stéphanie Favre, Vincent Gentet, Vincent Viviano et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Loris Ambresin" à jour.Vous suivez maintenant "Loris Ambresin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Loris Ambresin" à jour.Vous suivez maintenant "Loris Ambresin".
|
|
Loris Ambresin
domicilié à Lausanne, de Ollon Mandats actifs: Banque Syz SA Connecté à: Domenico De Franceschi, Robert Painchaud, Charles-Henry Monchau et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Loris Ambresin" à jour.Vous suivez maintenant "Loris Ambresin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Loris Ambresin" à jour.Vous suivez maintenant "Loris Ambresin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Loris Ambresin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Loris Ambresin
Autre services dans l'éducation
Exploitation des banques et instituts de crédits
Autre services dans l'éducation
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Loris Ambresin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Loris Ambresin
Numéro de publication: HR02-1006053193, Registre du commerce Zurich, (20)
Toupetis Sàrl, bisher in Lausanne, CHE-469.086.812, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2018).
Statutenänderung:
15.05.2024.
Firma neu:
Malerexpress GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Talacker 41, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von allgemeinen Bauarbeiten, insbesondere bei Neu- und Umbauten, sowie die Durchführung von Renovationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 11 octobre 2018, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambresin, Loris, von Ollon, in Lausanne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jusufi, Fatmir, von Birsfelden, in Birsfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.