Carlos Alberto Alves Dos Santos
domicilié à Lurtigen, de Murten Mandats actifs: Stärn GmbH, Saba Consult GmbH Connecté à: Ana Sofia Moreira Ferras da Silva, Antonia Pia Balzer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Carlos Alberto Alves Dos Santos" à jour.Vous suivez maintenant "Carlos Alberto Alves Dos Santos".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Carlos Alberto Alves Dos Santos" à jour.Vous suivez maintenant "Carlos Alberto Alves Dos Santos".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Carlos Alberto Alves Dos Santos
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Carlos Alberto Alves Dos Santos
Bâtiments général
Fourniture de services informatiques
Bâtiments général
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Carlos Alberto Alves Dos Santos
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Carlos Alberto Alves Dos Santos
Numéro de publication: HR01-1005986437, Registre du commerce Berne, (36)
Stärn GmbH, in Urtenen-Schönbühl, CHE-160.923.742, Hohrainstrasse 5, 3322 Urtenen-Schönbühl, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bauarbeiten aller Art, die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen wie Facility Services und die Führung von Gastronomie- und Hotelbetrieben sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 08.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Alves dos Santos, Carlos Alberto, von Murten, in Lurtigen (Murten), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Moreira Ferrás da Silva, Ana Sofia, portugiesische Staatsangehörige, in Urtenen-Schönbühl, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005626897, Registre du commerce Berne, (36)
SANFRA GmbH, in Kehrsatz, CHE-211.786.015, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005597933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alves dos Santos, Carlos Alberto, von Murten, in Lurtigen (Murten), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sanchez Fraile, Gabriel, spanischer Staatsangehöriger, in Kehrsatz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numéro de publication: HR01-1005597933, Registre du commerce Berne, (36)
SANFRA GmbH, in Kehrsatz, CHE-211.786.015, Bernstrasse 53, 3122 Kehrsatz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.10.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und die Ausführung von Arbeiten im Baubereich. Dazu kann die Gesellschaft als Projektleitung, Bauleitung, Total- und Generalunternehmen tätig werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 31.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Alves dos Santos, Carlos Alberto, von Murten, in Lurtigen (Murten), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sanchez Fraile, Gabriel, spanischer Staatsangehöriger, in Kehrsatz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.