Stavros Alexiou Stavrou
domicilié à Dübendorf, de Grèce Mandats actifs: Swiss Construction Zürich GmbH, Benis Design & Style GmbH et plus Connecté à: Skender Kurtishaj, Bernat Tatarevic, Marcus Josefsson et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stavros Alexiou Stavrou" à jour.Vous suivez maintenant "Stavros Alexiou Stavrou".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stavros Alexiou Stavrou" à jour.Vous suivez maintenant "Stavros Alexiou Stavrou".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stavros Alexiou Stavrou
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stavros Alexiou Stavrou
Construction de bâtiments
Fourniture de services à la personne dans le domaine de la santé et de la beauté
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Transport routier de personnes et marchandises
Services fiduciaires
Construction de bâtiments
Fourniture de services à la personne dans le domaine de la santé et de la beauté
Exploitation d'une imprimerie et/ou d'une reliure
Transport routier de personnes et marchandises
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Stavros Alexiou Stavrou
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stavros Alexiou Stavrou
Numéro de publication: HR02-1006099536, Registre du commerce Zurich, (20)
TURBOWEIGHT GmbH, bisher in Baar, CHE-284.466.664, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005096837).
Statutenänderung:
10.07.2024.
Firma neu:
Swiss Construction Zürich GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Enterprise Treuhand Partners GmbH, Schifflände 26, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bauunternehmung, insbesondere die Ausführung von Rohbau-, Handwerk, Maurer-, Estrich, Schalungs-, Putz-, und Betonarbeiten sowie Wärmedämm- und Verbundsysteme;
Vergabe von Bauleistungen an autorisierte Fachbetriebe, Handel mit Baustoffen und Arbeiten im Bau- und Nebengewerbe sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, soweit diese keiner gesonderten Genehmigung, Zulassung oder Ähnliches bedürfen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bajrami, Albert, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurtishaj, Skender, deutscher Staatsangehöriger, in Birr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Alexiou Stavrou, Stavros, griechischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006077911, Registre du commerce Zurich, (20)
ZIRED Films GmbH, bisher in Liestal, CHE-131.990.794, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2018, Publ. 1004497524).
Statutenänderung:
24.06.2024.
Firma neu:
Benis Design & Style GmbH.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Seidenweg 12, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Coiffeur-Salons, den Handel, Vertrieb und die Vermarktung von Wellnessprodukten, die Erbringung von Stilberatungsdiensten, sowie die Durchführung von Schulungen und Seminaren im Modebereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Reto, von Liestal, in Liestal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Härtel, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tatarevic, Bernat, deutscher Staatsangehöriger, in Weilheim in Oberbayern (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Alexiou Stavrou, Stavros, griechischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1006009481, Registre du commerce Zurich, (20)
Enterprise Treuhand Partners GmbH, in Zürich, CHE-339.349.975, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2024, Publ. 1005950714).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marinelli, Dino, von Schänis, in Buchs (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gioti, Milia, griechische Staatsangehörige, in Dübendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Alexiou Stavrou, Stavros, griechischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].