Roland Patrik Achermann
domicilié à Allschwil, de Luzern Mandats actifs: GeoPat GmbH in Liquidation, Strübin-Walther-Stiftung et plus Connecté à: Georg von Sprecher, Rolf Konstantin Stöcklin, Daniel P. Lehmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Patrik Achermann" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Patrik Achermann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Patrik Achermann" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Patrik Achermann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roland Patrik Achermann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roland Patrik Achermann
Autres activités libérales
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Gestion de fonds
Services fiduciaires
Autres activités libérales
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Gestion de fonds
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Roland Patrik Achermann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roland Patrik Achermann
Numéro de publication: HR02-1005688120, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
GeoPat GmbH, in Oberwil (BL), CHE-248.413.554, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2017, Publ. 3904627).
Firma neu:
GeoPat GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
[gestrichen].
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, c/o rm treuhand gmbh, Baslerstrasse 70, 4123 Allschwil. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.02.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Sprecher, Dr. Georg, von Churwalden und Luzein, in Oberwil (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Achermann, Roland, von Luzern, in Allschwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005217516, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Strübin-Walther-Stiftung, in Reinach (BL), CHE-110.390.016, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004658246).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ilg, Stephan Jost, von Basel, in Leymen (FR), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Daniel, von Basel, in Riehen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Achermann, Roland, von Luzern, in Allschwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005098148, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Mattenstrasse Immobilien AG, in Basel, CHE-480.565.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2013, S.0, Publ. 1151623).
Firma neu:
Mattenstrasse Immobilien AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Stiftungs-Treuhand GmbH, Steinenberg 23, 4051 Basel.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.02.2021 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 05.02.2021 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchel, Dominik, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann, Roland Patrik, von Luzern, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cron, Martin, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG (CHE-112.589.333), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Daniel, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].