Lukas Achermann
domicilié à Willisau, de Willisau Mandats actifs: WOBA Region Willisau Genossenschaft Connecté à: Pius Scherrer, Markus Bossert, Stefan Mehr Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas Achermann" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas Achermann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas Achermann" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas Achermann".
|
|
Lukas Achermann
domicilié à Engelberg, de Luzern Mandats actifs: UEFA Events SA Connecté à: Armen Melikbekyan, Vico Zeljkovic, Stephen Williams et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas Achermann" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas Achermann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lukas Achermann" à jour.Vous suivez maintenant "Lukas Achermann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lukas Achermann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lukas Achermann
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services sportifs
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Lukas Achermann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lukas Achermann
Numéro de publication: HR02-1005564912, Registre du commerce Lucerne, (100)
jialu National AG, in Hochdorf, CHE-428.901.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, S.0, Publ. 2351067).
Statutenänderung:
14.09.2022.
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
Schwandenallee 5, 6047 Kastanienbaum.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Lukas Othmar, von Buochs, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hochdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Liu, Jiayin, von Buochs, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hochdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005564911, Registre du commerce Lucerne, (100)
Jialu GmbH, in Hochdorf, CHE-114.996.933, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3499873).
Statutenänderung:
14.09.2022.
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
Schwandenallee 5, 6047 Kastanienbaum.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben sowie die Produktion von und den Handel mit Nahrungsmitteln. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, welche mit diesem Geschäftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmungen beteiligen, sich mit solchen Unternehmungen zusammenschliessen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Lukas Othmar, von Buochs, in Horw, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Achermann, Lukas, in Hochdorf];
Liu, Jiayin, von Buochs, in Horw, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hochdorf].
Numéro de publication: HR02-1005060788, Registre du commerce Lucerne, (100)
A-Team Achermann GmbH, in Hitzkirch, CHE-105.196.477, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2010, S.15, Publ. 5958310).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Josef, von Beromünster, in Hitzkirch, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Achermann, Lukas, von Beromünster, in Hitzkirch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Achermann, Martin, von Beromünster, in Hitzkirch, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Achermann, Anna, von Beromünster, in Hitzkirch, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Daniel, von Hohenrain, in Boswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].