Michael Abegg
domicilié à Zürich, de Horgen Mandats actifs: SCHULER AUKTIONEN AG Connecté à: Philippe Schuler, Patrick Schuler, Munkhchimeg Erdenedagva et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Abegg" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Abegg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Michael Abegg" à jour.Vous suivez maintenant "Michael Abegg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Michael Abegg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Michael Abegg
Fourniture d’autres services aux entreprises
Fourniture d’autres services aux entreprises
Personnes privées avec le nom Michael Abegg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Michael Abegg
Numéro de publication: HR02-1004797945, Registre du commerce Schwyz, (130)
THING DESIGN GmbH, in Freienbach, CHE-412.426.744, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, S.0, Publ. 2368545).
Domizil neu:
Churerstrasse 20, 8808 Pfäffikon SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abegg, Michael, von Arth, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Maja, von Trin, in Freienbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Numéro de publication: 3401461, Registre du commerce Zurich, (20)
bigtag Genossenschaft, in Winterthur, CHE-341.378.242, Genossenschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3306745).
Firma neu:
bigtag Genossenschaft in Liquidation.
Liquidationsadresse:
c/o Michael Abegg, Riedhofstrasse 305, 8049 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegg, Michael, von Horgen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1582863, Registre du commerce Schwyz, (130)
THING DESIGN GmbH, in Freienbach, CHE-412.426.744, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, Publ. 6866196).
Statutenänderung:
23.06.2014.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Paolo, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Facchin, Cédric, von Winterthur, in Freienbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Abegg, Michael, von Arth, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].