Christoph Abegg
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: Thomas Abegg Foundation Connecté à: Thomas Abegg, René Schwarzmann, Roman Sandmayr Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Abegg" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Abegg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Abegg" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Abegg".
|
|
Christoph Abegg
domicilié à Rapperswil, de Zürich Mandats actifs: Eisenbahnerbaugenossenschaft Rapperswil Connecté à: Monique Mildner, Jürg Hirlinger, Brigitte Fischer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Abegg" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Abegg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Abegg" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Abegg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christoph Abegg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christoph Abegg
Associations religieuses, politiques ou laïques
Achat & vente de biens immobiliers propres
Associations religieuses, politiques ou laïques
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Christoph Abegg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christoph Abegg
Numéro de publication: HR01-1004760299, Registre du commerce Schwyz, (130)
Thomas Abegg Foundation, in Freienbach, CHE-187.596.564, Speerstrasse 12b, 8832 Wilen b. Wollerau, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
08.11.2019.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt: Unterstützung unverschuldet in Bedrängnis geratener Personen sowie Unterstützung von Personen, gemeinnützigen Institutionen oder Bestrebungen, insbesondere auf den Gebieten Erziehung, Ausbildung und Weiterbildung, wie namentlich Unterstützung mittels zinslosen Darlehen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor allem ausserhalb Europas in Ländern, wo es an staatlicher Unterstützung mangelt, bei Ausbildungen insbesondere mit dem Ziel der Erlangung eines akademischen Abschlusses;
der Schwerpunkt soll auf Nachhaltigkeit liegen und darauf zielen, Ungerechtigkeiten und Chancenungleichheiten zu vermeiden. Initiierung, Förderung, Unterstützung und Betrieb von Projekten weltweit, die die Erhaltung/Sicherung von Wissen anstrebt, welches beim Tod des Wissensträgers verloren zu gehen droht.
Aufsichtsbehörde:
Pendent. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Abegg, Thomas, von Zürich, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abegg, Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Märki, Martin Anselm, von Küsnacht (ZH), in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sandmayr, Roman, von Zürich, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzmann, René, von St. Gallen, in Bubikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004743260, Registre du commerce Schwyz, (130)
Thomas Abegg Stiftung für Geist und Kultur, in Freienbach, CHE-390.045.633, Stiftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2014, S.0, Publ. 1848917).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegg, Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4388471, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Eisenbahnerbaugenossenschaft Rapperswil, in Rapperswil-Jona, CHE-102.416.837, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, Publ. 2897891).
Statutenänderung:
23.04.2016, 25.05.2018.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichenbach, Silvia, von Rapperswil-Jona und Vilters-Wangs, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamm, Christian, von Glarus Nord, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegg, Christoph, von Zürich, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Bruhin, Brigitte, von Wangen SZ, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfyl, Mara, von Pfäffikon, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hablützel, Christian, von St. Gallen, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ehret, Kathleen, deutsche Staatsangehörige, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stieger + Partner Revisions AG (CHE-102.057.997), in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle [bisher: Stieger + Partner Revisions AG (CH-320.3.034.730-5), in Jona (Rapperswil-Jona)].