Adresse
c/o WESCO AG
Tägerhardstrasse 110
5430 Wettingen
Renseignements sur Zenteco AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Zenteco AG
- Zenteco AG a son siège social à Wettingen et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Conseil juridique».
- La direction se compose de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 08.12.2023.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Zenteco AG est le suivant : CHE-102.943.812.
- À la même adresse il existe 5 autres entreprises actives. Cela comprend: 'WELMA' Personalfürsorgestiftung, MLT Holding AG, MLT Moderne Licht-Technik AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.07.1964
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Wettingen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.919.202-6
IDE/TVA
CHE-102.943.812
Secteur
Conseil juridique
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Erzeugnissen, hauptsächlich auf den Gebieten Umweltschutz und Luftreinigung, Erwerb, Veräusserung und Verwertung von Patenten und Lizenzen auf den obgenannten Gebieten; die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern und sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
OBT AG | Brugg | 27.08.2010 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Intertest Revisions- und Wirtschaftsberatungs AG in Liquidation | Brugg | <2004 | 26.08.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Zenteco AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005905352, Registre du commerce Argovie, (400)
Zenteco AG, in Wettingen, CHE-102.943.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308559).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Fiona, von Wettingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wettingen].
Numéro de publication: HR02-1005308559, Registre du commerce Argovie, (400)
Zenteco AG, in Wettingen, CHE-102.943.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S.2, Publ. 5787918).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Theodor, von Würenlos, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Fiona, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst, Lino, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst, Loris, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5787918, Registre du commerce Argovie, (400)
Zenteco AG, in Wettingen, CH-400.3.919.202-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2008, S. 2, Publ. 4339120).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intertest Revisions- und Wirtschaftsberatungs AG, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CH-400.9.008.920-8), in Brugg, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.