Renseignements sur Yerly Transports SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Yerly Transports SA
- Yerly Transports SA est actuellement actif et est dans le secteur Transport routier de personnes et marchandises. Le siège social se trouve à La Roche FR.
- La direction de l’entreprise Yerly Transports SA qui a été fondée le 27.04.2012, se compose de 2 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 31.01.2020. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton FR sous l’IDI CHE-201.442.086.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.04.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
La Roche
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.550.006-9
IDE/TVA
CHE-201.442.086
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'exploitation d'une entreprise de transports en tous genres, marchandises, chantiers, déneigement (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Gefid Conseils SA | Marly | 31.01.2020 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Ruffieux S.A. | Bulle | 07.06.2018 | 30.01.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Yerly Transports SA
Numéro de publication: HR02-1004819327, Registre du commerce Fribourg, (217)
Yerly Transports SA, à La Roche, CHE-201.442.086 (FOSC du 07.06.2018, p. 0/4275357). Fiduciaire Ruffieux S.A. (CHE-100.387.254) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Gefid Conseils SA (CHE-107.877.335), à Marly.
Numéro de publication: 4275357, Registre du commerce Fribourg, (217)
Yerly Transports SA, à La Roche, CHE-201.442.086 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). La déclaration du 11.04.2012 de renonciation à un contrôle restreint est radiée.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Ruffieux S.A. (CHE-100.387.254), à Bulle.
Numéro de publication: 6661354, Registre du commerce Fribourg, (217)
Yerly Transports SA, à La Roche, Route du Barrage 26a, 1634 La Roche FR, CH-217-3550006-9. Nouvelle société anonyme. Statuts du 11.04.2012, modifiés selon avenant du 24.04.2012.
But:
l'exploitation d'une entreprise de transports en tous genres, marchandises, chantiers, déneigement (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.--, libéré par apport en espèces à concurrence de CHF 18'000.-- et par apport en nature à concurrence de CHF 82'000.--, divisé en 100 actions de CHF 1'000.--, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Apport en nature et reprise de biens:
selon contrat du 11.04.2012 et bilan au 31.12.2011, il a été fait apport à la société des actifs et passifs de l'entreprise individuelle Yerly Transports (CH-217-3537918-6), à La Roche, dont l'immeuble 3262 du Registre Foncier de la commune de La Roche, présentant des actifs pour CHF 930'740.53 et des passifs pour CHF 847'868.32, soit un actif net de CHF 82'872.21, accepté pour ce prix. En contrepartie de ces apports, il a été remis 100 actions de CHF 1'000.--, nominatives, aux fondateurs, le solde de CHF 872.21 correspondant à une créance en faveur de l'apporteur.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
lettres recommandées, remise de lettres en mains propres, courriers électroniques, contre signature ou remise d'un accusé de réception.
Administration:
Yerly Christian, de Treyvaux, à La Roche, président, et Yerly Isabelle Nicole, de Treyvaux, à La Roche, secrétaire, tous deux avec signature individuelle. Selon déclaration du 11.04.2012, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.