Renseignements sur XXL Europe GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de XXL Europe GmbH
- XXL Europe GmbH a son siège social à Luzern et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Commerce de biens de consommation».
- XXL Europe GmbH a 2 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 10.01.2024.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI XXL Europe GmbH.
- AGS Arbeitshygiene & Arbeitssicherheit GmbH, ASK ME GmbH, Cheeky Monkey AG ont la même adresse comme XXL Europe GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.08.2013
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.796.806-7
IDE/TVA
CHE-137.833.578
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf von und Handel mit Waren aller Art insbesondere im Bereich von Sportartikel; Bereitstellung von Dienstleistungen für Lager und Logistik; Marketing und so weiter für die anderen Gruppengesellschaften; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundstücken; kann direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Luzern | 19.06.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour XXL Europe GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005930242, Registre du commerce Lucerne, (100)
XXL Europe GmbH, in Luzern, CHE-137.833.578, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prallet, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahlström, Anders Daniel, genannt Daniel, schwedischer Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004921291, Registre du commerce Lucerne, (100)
XXL Europe GmbH, in Luzern, CHE-137.833.578, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677748).
Statutenänderung:
22.06.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Numéro de publication: HR02-1004677748, Registre du commerce Lucerne, (100)
XXL Europe GmbH, in Luzern, CHE-137.833.578, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kjono, Tom Erik, norwegischer Staatsangehöriger, in Horw, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prallet, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.