Renseignements sur XProtec Swiss GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de XProtec Swiss GmbH
- XProtec Swiss GmbH est une Société à responsabilité limitée basée à Reinach BL. XProtec Swiss GmbH appartient au secteur «Commerce de biens de consommation» et est actuellement actif.
- XProtec Swiss GmbH a 2 personnes à la direction.
- Le 12.05.2020, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BL sous l’IDI CHE-447.275.658.
- Entreprises avec la même adresse: AeroQuInt GmbH, Alpha Diagnostics AG, Andrea Leuzinger GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.04.2017
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Reinach (BL)
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.4.021.060-5
IDE/TVA
CHE-447.275.658
Secteur
Commerce de biens de consommation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf, die Beratung und den Handel mit medizinischen Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour XProtec Swiss GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004887650, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
XProtec Swiss GmbH, in Reinach (BL), CHE-447.275.658, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3462225).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Migdal, Richard Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Hegenheim (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grewis, Martine Anita, französische Staatsangehörige, in Hegenheim (FR), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numéro de publication: 3462225, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
XProtec Swiss GmbH, in Reinach (BL), CHE-447.275.658, Christoph Merian-Ring 11, 4153 Reinach BL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf, die Beratung und den Handel mit medizinischen Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder durch E-Mail. Gemäss Erklärung vom 14.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Migdal, Richard Alexandre, französischer Staatsangehöriger, in Hegenheim (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Buchs, Melchior, von Lenk, in Reinach (BL), mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.