Renseignements sur Xenix Filmdistribution GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Xenix Filmdistribution GmbH
- Xenix Filmdistribution GmbH avec son siège à Zürich est une Société à responsabilité limitée du domaine «Production, location et distribution de films et de programmes TV». Xenix Filmdistribution GmbH est actif.
- La direction de l’entreprise Xenix Filmdistribution GmbH est composée de 6 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 09.09.2024.
- L'IDI d'entreprise est CHE-103.579.057.
- Exactement à cette adresse il existe 4 autres entreprises actives. Cela comprend: codora AG, Genova Zurigo, Wehrli + Thomas Architekten GmbH.
Direction (6)
les plus récents personnes habilitée à signer
Jan Klemenz,
Lorenz Schaedler,
Cyrille Anna Maria Thurston,
Eric Staub,
René Zumbühl
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.05.1997
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.003.001-0
IDE/TVA
CHE-103.579.057
Secteur
Production, location et distribution de films et de programmes TV
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Verleih von vorwiegend unabhängigen, engagierten und experimentellen Film- und Videoproduktionen des In- und Auslands sowie Erwerb, Verwaltung, Vermittlung, Verwertung und gewerbliche Nutzung von Film-, Bild- und Tonrechten, Lizenzen, Urhebernutzungsrechten, Patenten sowie von weiteren audiovisuellen, literarischen und künstlerischen Schutzrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Signer Consulting AG | Zürich | 02.07.2024 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Telos Treuhand GmbH | Zürich | 30.09.2008 | 01.07.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Xenix Filmdistrubution Sàrl
- Xenix Filmdistribution LLC
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Xenix Filmdistribution GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006124659, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 168 vom 30.08.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 37'495 vom 27.08.2024 Xenix Filmdistribution GmbH, in Zürich, CHE-103.579.057, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2024, Publ. 1006117945).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thurston, Cyrille Anna Maria, von Glarus Nord, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1006117945, Registre du commerce Zurich, (20)
Xenix Filmdistribution GmbH, in Zürich, CHE-103.579.057, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2024, Publ. 1006072534).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thurston, Cyrille Anna Maria, von Glarus Nord, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Thurston, Cyril].
Numéro de publication: HR02-1006072534, Registre du commerce Zurich, (20)
Xenix Filmdistribution GmbH, in Zürich, CHE-103.579.057, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2023, Publ. 1005910768).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Telos Treuhand GmbH (CHE-103.484.936), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signer Consulting AG (CHE-418.435.463), in Zürich, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.