Renseignements sur Wyttenbach Cars AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wyttenbach Cars AG
- Wyttenbach Cars AG de Malters est active dans le domaine «Commerce et réparation des automobiles et motos» et est actif.
- La direction de l’entreprise Wyttenbach Cars AG qui a été fondée le 21.02.2023, se compose de 2 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 11.04.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-243.592.981.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.02.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Malters
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.816.009-9
IDE/TVA
CHE-243.592.981
Secteur
Commerce et réparation des automobiles et motos
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Autowerkstatt sowie Handel mit und Vermietung von Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör und Erbringung von sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere Durchführung von Reparaturen an Fahrzeugen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Wyttenbach Cars SA
- Wyttenbach Cars Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wyttenbach Cars AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005720159, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wyttenbach Cars AG, in Malters, CHE-243.592.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2023, Publ. 1005686684).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perolli, Ardijana, österreichische Staatsangehörige, in Triengen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dragusha, Denis, von Triengen, in Triengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasanaj, Arlind, von Triengen, in Triengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005686684, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wyttenbach Cars AG (Wyttenbach Cars SA) (Wyttenbach Cars Ltd), in Malters, CHE-243.592.981, Hellbühlstrasse 9, 6102 Malters, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.02.2023.
Zweck:
Betrieb einer Autowerkstatt sowie Handel mit und Vermietung von Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör und Erbringung von sämtlichen damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere Durchführung von Reparaturen an Fahrzeugen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerinnen vom 17.02.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Perolli, Ardijana, österreichische Staatsangehörige, in Triengen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.