Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur WSTH Beteiligungen AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.09.2010
Radiation du registre du commerce
01.04.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Stansstad
Registre du commerce
NW
Numéro au registre du commerce
CH-501.3.015.109-9
IDE/TVA
CHE-116.029.091
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art, insbesondere im Zusammenhang mit Immobilien- und Projektentwicklungen sowie die Finanzierung derselben. Sie bezweckt weiter den Erwerb, die Veräusserung, die Verwaltung und die Führung von jeder Art von Gastwirtschaftsgewerben. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In - uns Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- WSTH immobiliare SA
- WSTH SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour WSTH Beteiligungen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR03-1004599844, Registre du commerce Nidwald, (150)
WSTH Beteiligungen AG, in Stansstad, CHE-116.029.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435893). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 Abs. 3 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat sowie kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Numéro de publication: 4435893, Registre du commerce Nidwald, (150)
WSTH Beteiligungen AG, in Stansstad, CHE-116.029.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4170029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signaroldi, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Piacenza (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rossi-Simonelli, Francesco, von Bellinzona, in Origlio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cova, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4170029, Registre du commerce Nidwald, (150)
WSTH Beteiligungen AG, in Stansstad, CHE-116.029.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2018, Publ. 4055525).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cova, Dario, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signaroldi, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Piacenza (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rossi-Simonelli, Francesco, von Bellinzona, in Origlio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].