Renseignements sur Wohnbaugenossenschaft 'Wobaro' Rothenburg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wohnbaugenossenschaft 'Wobaro' Rothenburg
- Wohnbaugenossenschaft 'Wobaro' Rothenburg est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Rothenburg.
- Wohnbaugenossenschaft 'Wobaro' Rothenburg a été fondée le 17.12.1979.
- Le 14.06.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Wohnbaugenossenschaft 'Wobaro' Rothenburg est inscrite dans le canton LU sous l’IDI CHE-102.229.666.
- Il y a 4 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Amstutz Manufaktur AG, Schürch Getränke AG, Schürch Holding AG.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Beat Adler,
Regula Achermann-Gemperli,
Erwin Studhalter,
Stefan Martin Schürch,
Sonja Aloisia Kaeslin-Schürmann
les plus récents personnes habilitée à signer
Beat Adler,
Regula Achermann-Gemperli,
Erwin Studhalter,
Stefan Martin Schürch,
Sonja Aloisia Kaeslin-Schürmann
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.12.1979
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Rothenburg
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.5.010.820-6
IDE/TVA
CHE-102.229.666
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung des preisgünstigen und sozialen Wohnungsbaus, besonders im Sinne des Bundesgesetzes zur Förderung des Wohnungsbaus und des Erwerbs von Wohnungs- und Hauseigentum (WEG) sowie ähnlicher Erlasse von Bund, Kanton und Gemeinde; Kauf und Verkauf von Grundstücken; Bau oder Erwerb und Vermietung von Häusern; Beteiligungen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Lufida Revisions AG | Hochdorf | 30.01.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Wohnbaugenossenschaft Wobaro Rothenburg
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wohnbaugenossenschaft 'Wobaro' Rothenburg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005767972, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wohnbaugenossenschaft "Wobaro" Rothenburg, in Rothenburg, CHE-102.229.666, Genossenschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4338657).
Domizil neu:
Wurmistrasse 3, 6023 Rothenburg.
Numéro de publication: 4338657, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wohnbaugenossenschaft 'Wobaro' Rothenburg, in Rothenburg, CHE-102.229.666, Genossenschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3569989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Laurentius, genannt Lorenz, von Entlebuch, in Rothenburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3569989, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wohnbaugenossenschaft 'Wobaro' Rothenburg, in Rothenburg, CHE-102.229.666, Genossenschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2994909).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adler, Beat, von Rothenburg und Oberrüti, in Rothenburg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Laurentius, genannt Lorenz, von Entlebuch, in Rothenburg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.