Renseignements sur WMR Mira AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de WMR Mira AG
- WMR Mira AG de Brügg BE est active dans le domaine «Réparation et installation de machines et d’équipements» et est actif.
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Le 19.04.2016, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise WMR Mira AG est inscrite sous l’IDI CHE-481.621.969.
- Perret Handling AG, Perret Technical Components GmbH sont inscrites à la même adresse.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.11.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Brügg
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.065.227-0
IDE/TVA
CHE-481.621.969
Secteur
Réparation et installation de machines et d’équipements
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Ankauf, Verkauf und die Überholung von Werkzeugmaschinen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour WMR Mira AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2786447, Registre du commerce Berne, (36)
WMR Mira AG, in Brügg, CHE-481.621.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2015, Publ. 2490395).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Pascal Philippe, von Ehrendingen, in Brügg BE (Brügg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwab, Olivier Claude, von Siselen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mira Calvo, José Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2490395, Registre du commerce Berne, (36)
WMR Mira AG, in Brügg, CHE-481.621.969, Industriestrasse 20A, 2555 Brügg BE, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.11.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Ankauf, Verkauf und die Überholung von Werkzeugmaschinen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schmid, Pascal Philippe, von Ehrendingen, in Brügg BE (Brügg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mira Calvo, José Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwab, Olivier Claude, von Siselen, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.