Adresse
Rue de la Croix-Fédérale 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Renseignements sur Witschi Fils SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Witschi Fils SA
- Witschi Fils SA a son siège social à La Chaux-de-Fonds et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce avec machines».
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 25.08.2021.
- L’entreprise Witschi Fils SA est inscrite sous l’IDI CHE-107.047.173.
- 2 marques sont enregistrées auprès de l'IPI pour l'entreprise Witschi Fils SA.
- Entreprises avec la même adresse comme Witschi Fils SA: HoroSys SA, Poly Dispensing Systems CH Sàrl.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.03.1929
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
La Chaux-de-Fonds
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.007.606-0
IDE/TVA
CHE-107.047.173
Secteur
Commerce avec machines
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Commerce d'outils et de fournitures d'horlogerie en gros.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Leitenberg & Associés SA | La Chaux-de-Fonds | <2004 | 27.12.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- F. Witschi Fils S.A.
- F. Witschi Fils SA
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
02.11.2010 | actif | 61536/2010 | |
03.08.1989 | actif | 02039/1989 |
Dernières notifications FOSC pour Witschi Fils SA
Numéro de publication: HR02-1005277637, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Witschi Fils SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-107.047.173 (FOSC du 28.12.2018, p. 0/1004532746). Bohl Hannes (décédé) n'est plus membre et président du conseil d'administration ni directeur;
ses pouvoirs sont radiés. Bohl Ricardo, membre du conseil d'administration, jusqu'ici vice-président, nommé président, continue de signer individuellement.
Numéro de publication: HR02-1004532746, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Witschi Fils SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-107.047.173 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Les 900 actions de CHF 500, nominatives, sont désormais liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 450'000, entièrement libéré, divisé en 900 actions de CHF 500, nominatives, liées selon statuts.
Communications aux actionnaires:
par pli recommandé aux adresses inscrites sur le registre des actions. La mention relative à l'organisation de la société est radiée, celle-ci n'étant plus obligatoire. Statuts modifiés le 10.12.2018. "Fiduciaire Leitenberg & Associés SA" (CH-645-1007766-6) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 10.12.2018, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 6442530, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
F. Witschi Fils S.A., à La Chaux-de-Fonds, CH-645-1007606-0 (FOSC du 14.12.2010, p. 10/5937578).
Nouvelle raison sociale:
Witschi Fils SA.
Communications aux actionnaires:
par voie d'insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce. Statuts modifiés le 17.11.2011.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.