Renseignements sur Wirth Fütterungstechnik AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wirth Fütterungstechnik AG
- Wirth Fütterungstechnik AG à Hägglingen est une Société anonyme du domaine «Commerce avec machines». Wirth Fütterungstechnik AG est actif.
- Wirth Fütterungstechnik AG a 2 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 05.12.2022.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton AG sous l’IDI CHE-108.221.120.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.06.1995
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Hägglingen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.016.721-6
IDE/TVA
CHE-108.221.120
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Produktion von und Handel mit technischen Anlagen sowie Planung, Ausführung, Montage und Service baulicher und technischer Einrichtungen für Landwirtschaftsbetriebe, insbesondere im Bereich Fütterungstechnik und Fütterungsanlagen aller Art; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Paul Wirth Fütterungstechnik GmbH
- Wirth Paul Fütterungstechnik GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wirth Fütterungstechnik AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005619756, Registre du commerce Argovie, (400)
Wirth Fütterungstechnik AG, in Hägglingen, CHE-108.221.120, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2011, S.0, Publ. 6413828).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Margrith, von Hägglingen, in Hägglingen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Paul, von Hägglingen, in Hägglingen, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6413828, Registre du commerce Argovie, (400)
Wirth Fütterungstechnik AG, in Hägglingen, CH-400.4.016.721-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 2, Publ. 5084594).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Paul, von Hägglingen, in Hägglingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wirth, Hans Jürg, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5084594, Registre du commerce Argovie, (400)
Paul Wirth Fütterungstechnik GmbH, in Hägglingen, CH-400.4.016.721-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.1995, S. 3803).
Statutenänderung:
23.05.2009.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.05.2009 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 1'078'726.98 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 151'085.40 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Wirth Fütterungstechnik AG.
Zweck neu:
Produktion von und Handel mit technischen Anlagen sowie Planung, Ausführung, Montage und Service baulicher und technischer Einrichtungen für Landwirtschaftsbetriebe, insbesondere im Bereich Fütterungstechnik und Fütterungsanlagen aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 30'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Aktiven von CHF 153'654.55 und Passiven von CHF 83'204.85 des von Paul Wirth in Hägglingen betriebenen, nicht eingetragenen Geschäftes, gemäss Bilanz per 01.01.1995, zum Preise von CHF 70'449.70, wovon CHF 30'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 40'449.70 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen im Falle der Einberufung an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch Brief. In allen anderen Fällen können die Mitteilungen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan erfolgen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Paul, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Wirth, Margrith, von Hägglingen, in Hägglingen, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.