Renseignements sur Willen Reinigung GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Willen Reinigung GmbH
- Willen Reinigung GmbH à Rotkreuz est une Société à responsabilité limitée du domaine «Nettoyage de bâtiments». Willen Reinigung GmbH est actif.
- Willen Reinigung GmbH a une personne à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 16.09.2021. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Willen Reinigung GmbH est inscrite dans le canton ZG sous l’IDI CHE-271.100.975.
- À la même adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: Bubble Box AG, Zweigniederlassung Rotkreuz, La Tavola Gastro GmbH, Pöschtli GmbH.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.06.2021
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Risch
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.4.018.524-6
IDE/TVA
CHE-271.100.975
Secteur
Nettoyage de bâtiments
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Gebäudereinigungen und Reinigungsarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Willen Reinigung GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005292543, Registre du commerce Zoug, (170)
Willen Reinigung GmbH, in Risch, CHE-271.100.975, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pätz, Hubert, von Urdorf, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005208439, Registre du commerce Zoug, (170)
Willen Reinigung GmbH, in Risch, CHE-271.100.975, Luzernerstrasse 9, 6343 Rotkreuz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Gebäudereinigungen und Reinigungsarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 25.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gjokaj, Lushe, kosovarische Staatsangehörige, in Risch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pätz, Hubert, von Urdorf, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.