Renseignements sur WIDEL Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de WIDEL Holding AG
- WIDEL Holding AG est active dans le secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Schmitten FR.
- La direction de l’entreprise WIDEL Holding AG qui a été fondée le 14.10.1982, se compose de une personne.
- Le 07.09.2018, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce FR est le suivant: CHE-101.328.047.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
14.10.1982
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schmitten (FR)
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.630.331-0
IDE/TVA
CHE-101.328.047
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Bewirtschaftung, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, Finanzierung von Gesellschaften innerhalb der Gruppe, Erbringen von Dienstleistungen für Gesellschaften der Gruppe.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CORE Revision AG | Düdingen | 07.09.2018 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CORE Revision AG | Bern | <2004 | 20.04.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- WIDEL Holding SA
- WIDEL Holding Ltd
- PSE Probe-Sales Electronic AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour WIDEL Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004451305, Registre du commerce Fribourg, (217)
WIDEL Holding AG, in Schmitten (FR), CHE-101.328.047 (SHAB vom 17.06.2016, s. 0/2896205). Die eingetragene Revisionsstelle Cotting Revisions AG (CH-035-9026903-3) firmiert neu CORE Revision AG (CHE-230.955.198).
Numéro de publication: 2896205, Registre du commerce Fribourg, (217)
WIDEL Holding AG, in Schmitten (FR), CHE-101.328.047 (SHAB vom 19.12.2013, s. 0/7225828). Schaller Hermann ist nicht mehr Verwaltungsratsmitglied, seine Unterschrift ist erloschen.
Numéro de publication: 5375506, Registre du commerce Fribourg, (217)
PSE Probe-Sales Electronic AG, in Schmitten (FR), CH-217-0630331-0, Handel mit und Fabrikation von elektronischen und elektromechanischen Apparaten. (SHAB vom 15.08.2005, p. 5).
Neue Firma:
WIDEL Holding AG[WIDEL Holding SA] [WIDEL Holding Ltd].
Neuer Zweck:
Erwerb, Bewirtschaftung, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, Finanzierung von Gesellschaften innerhalb der Gruppe, Erbringen von Dienstleistungen für Gesellschaften der Gruppe. (Nebenzweck gemäss Statuten). Neue Einteilung der 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- in 500 Namenaktien zu CHF 100.--.
Mitteilung an die Aktionäre:
schriftlich oder per E-Mail. Schaller Hermann, Verwaltungsratsmitglied, ist neu Sekretär;
Lo Nigro Paolo, von Langnau im Emmental, in Bösingen, ist Präsident, beide mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.