Renseignements sur White Water Solutions SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de White Water Solutions SA
- White Water Solutions SA a son siège social à St-Sulpice VD, est actif et est active dans le domaine «Services pour les banques et instituts de crédit».
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 23.06.2023.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 01.07.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VD avec l’IDI CHE-460.743.437.
- Entreprises avec la même adresse: Gitana Immobilière SA, i-gestion SA, LEMAN CONSEIL IMMOBILIER, Annamaria Leonardi.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.06.2023
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Saint-Sulpice (VD)
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.234.783-5
IDE/TVA
CHE-460.743.437
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but toutes activités de conseil et d'assistance aux entreprises, particuliers et autres organisations publiques ou privées, notamment en matière de stratégie d'entreprise, de gestion, de développement, de marketing, etc. La société peut en rapport direct ou indirect avec son but, effectuer toutes opérations financières, commerciales et immobilières, participer à toutes entreprises ou activités en Suisse et à l'étranger, créer des succursales ou filiales en Suisse et à l'étranger. Elle peut octroyer des garanties, consentir des prêts ou des avances à des associés ou à des tiers.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour White Water Solutions SA
Numéro de publication: HR02-1006071879, Registre du commerce Vaud, (550)
White Water Solutions SA, à Saint-Sulpice (VD), CHE-460.743.437 (FOSC du 28.06.2023, p. 0/1005780724). Huber Rochus n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Küttel Luca est nommé président. Küttel Maria Isabel, de Colombie, à Préverenges, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR01-1005780724, Registre du commerce Vaud, (550)
White Water Solutions SA, à Saint-Sulpice (VD), Route Cantonale 107, 1025 St-Sulpice VD, CHE-460.743.437. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
14.06.2023.
But:
la société a pour but toutes activités de conseil et d'assistance aux entreprises, particuliers et autres organisations publiques ou privées, notamment en matière de stratégie d'entreprise, de gestion, de développement, de marketing, etc. La société peut en rapport direct ou indirect avec son but, effectuer toutes opérations financières, commerciales et immobilières, participer à toutes entreprises ou activités en Suisse et à l'étranger, créer des succursales ou filiales en Suisse et à l'étranger. Elle peut octroyer des garanties, consentir des prêts ou des avances à des associés ou à des tiers.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par écrit (par lettre recommandée ou lettre ordinaire) ou par courriel.
Administration:
Huber Rochus, de Ossingen, à Ennetbürgen, président, avec signature individuelle, et Küttel Luca, de Basel, à Préverenges, avec signature individuelle, sont membres du conseil d'administration. Selon déclaration du 14.06.2023, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.