À propos de WELUGA-PHARM Anstalt
- La direction de l’entreprise WELUGA-PHARM Anstalt est composée de 0 personnes.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 07.08.2015.
- Il y a 15 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: 3DPS Anstalt, DRUCK + MEDIA SERVICE AG, filtex AG.
Informations du registre du commerce
Siège social de l'entreprise
Mauren FL
Secteur
aucune information connue
But (Langue d'origine)
Zweck der Anstalt ist:, Die Vermittlung von und der Handel mit chemischen und kosmetischen Produkten und von Medizinprodukten, die Auswertung von Patenten und Lizenzen sowie die Beteiligung an anderen Unternehmungen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour WELUGA-PHARM Anstalt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 20198635, (1)
Handelsregister 07/08/2015, WELUGA-PHARM Anstalt, Schaanwald (FL-0001.511.595-1)Anstalt Repräsentanz/Zustelladresse neu: Grasgarten 15, 9492 Eschen.
Numéro de publication: 20156016, (1)
Handelsregister 16/04/2013, WELUGA-PHARM Anstalt, Schaanwald (FL-0001.511.595-1)Anstalt Statutenänderung: 10.04.2013.
Sitz neu:
Schaanwald.
Repräsentanz/Zustelladresse neu:
Gewerbeweg 12, 9486 Schaanwald.
Zweck neu:
Zweck der Anstalt ist:, Die Vermittlung von und der Handel mit chemischen und kosmetischen Produkten und von Medizinprodukten, die Auswertung von Patenten und Lizenzen sowie die Beteiligung an anderen Unternehmungen. Statutenänderung lt. Beschluss des Inhabers der Gründerrechte vom 10.04.2013.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Hasler, Lic.iur. Günther Emil, StA: Liechtenstein, 9485 Nendeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Bieberschulte, Werner Heinrich, StA: Liechtenstein, 9492 Eschen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.