Renseignements sur Wegmüller Optik AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wegmüller Optik AG
- Wegmüller Optik AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres commerces avec des biens divers. Le siège social se trouve à Huttwil.
- Wegmüller Optik AG a été fondée le 20.08.1997.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 10.07.2015. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-108.657.859.
- aisoft, Anliker Industrie Software, Andy's-Gym, Inhaber Beat Vonmoos, AVWF Schweiz GmbH ont la même adresse comme Wegmüller Optik AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.08.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Huttwil
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.007.839-8
IDE/TVA
CHE-108.657.859
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Optikfachgeschäftes mit Brillen und Kontaktlinsen einschliesslich deren Anpassung, Vornahme von Brillenglasbestimmungen und Erbringen jeglicher Dienstleistung in der Augenoptik sowie Handel mit optischen und optoelektronischen Artikeln. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, veräussern, belasten, überbauen, verwalten, vermieten und vermitteln. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Langenthal | 10.07.2015 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
LMK Revisions AG | Langenthal | 16.10.2006 | 09.07.2015 | |
HTO Treuhand AG | Olten | <2004 | 15.10.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wegmüller Optik AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2262301, Registre du commerce Berne, (36)
Wegmüller Optik AG, in Huttwil, CHE-108.657.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2015, Publ. 2142651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
LMK Revisions AG (CHE-102.604.764), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-408.158.150), in Langenthal, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2142651, Registre du commerce Berne, (36)
Wegmüller Optik AG, in Huttwil, CHE-108.657.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2007, S. 3, Publ. 3804016).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
LMK Revisions AG (CHE-102.604.764), in Langenthal, Revisionsstelle [bisher: LMK Revisions AG].
Numéro de publication: 3804016, Registre du commerce Berne, (36)
Wegmüller Optik AG, in Huttwil, CH-053.3.007.839-8, Betrieb eines Optikfachgeschäftes mit Brillen und Kontaktlinsen einschliesslich deren Anpassung, Vornahme von Brillenglasbestimmungen und Erbringen jeglicher Dienstleistung in der Augenoptik usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2007, S. 4, Publ. 3716738).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richter, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beer, Martin, von Trub, in Sursee, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.