Adresse
c/o Stephan Addor
Sattelweg 1
3782 Lauenen b. Gstaad
Renseignements sur Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl
- Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl est actuellement actif et est dans le secteur Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel. Le siège social se trouve à Lauenen b. Gstaad.
- L’organisation a été fondée en 28.10.1968 et a 3 personnes à la direction.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 09.12.2015.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-102.256.717.
Direction (3)
les plus récents membres de l'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.10.1968
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Lauenen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.5.008.849-2
IDE/TVA
CHE-102.256.717
Secteur
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Genossenschaft ist der Unterhalt, die Instandstellung und der eventuelle Ausbau der folgenden Strassenstücke: Rohrbrücke - Büeliweg / Jonibrücke - Sattelweg.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Weggenossenschaft Rohrbrücke - Bühl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2528645, Registre du commerce Berne, (36)
Weggenossenschaft Rohrbrücke - Bühl, in Lauenen, CHE-102.256.717, Genossenschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.1990).
Statutenänderung:
29.05.2015.
Firma neu:
Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl.
Domizil neu:
c/o Stephan Addor, Sattelweg 1, 3782 Lauenen b. Gstaad.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist der Unterhalt, die Instandstellung und der eventuelle Ausbau der folgenden Strassenstücke: Rohrbrücke - Büeliweg / Jonibrücke - Sattelweg.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen;
jede persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB und Anzeiger von Saanen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Zirkularschreiben oder durch Inserat im Anzeiger von Saanen. Gemäss Erklärung vom 29.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand-Egger, Annelies, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Kassierin, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Oehrli, Emil, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perreten, Ernst, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichenbach, Lotti, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied und Sekretärin und Kassierin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Oehrli, Willi Bendicht, genannt Willibenz, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Addor, Stephan, von Sainte-Croix, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Berne, (36)
Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl, in Lauenen (SHAB Nr.253 vom 28.10.1968, S.2322).
Aus der Verwaltung ausgeschieden:
Werner Oehrli, Präsident, und Werner Annen, Sekretär/Kassier;
ihre Unterschriften sind erloschen.
Neu in die Verwaltung gewählt wurden:
Ernst Perreten, von und in Lauenen, Präsident, und Annelies Brand-Egger, von und in Lauenen, Sekretärin/Kassierin;
beide zeichnen je einzeln.
Domizil neu:
bei der Sekretärin/Kassierin Frau Annelies Brand-Egger, Enge, 3782 Lauenen.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.