Adresse
c/o Franz Staub
Twärfallenstrasse 1
6313 Finstersee
Renseignements sur Wassergenossenschaft Finstersee
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Wassergenossenschaft Finstersee
- Wassergenossenschaft Finstersee avec son siège à Finstersee est une Société coopérative du domaine «Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées». Wassergenossenschaft Finstersee est actif.
- Wassergenossenschaft Finstersee a été fondée le 18.03.1953.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 14.06.2022.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Wassergenossenschaft Finstersee.
Direction (3)
les plus récents membres de l'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.03.1953
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Menzingen
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.5.000.056-9
IDE/TVA
CHE-101.785.189
Secteur
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb und Ausbau der Wasserversorgungsanlagen in Finstersee und die Versorgung von Finstersee mit Trinkwasser und Wasser zu gewerblichen und landwirtschaftlichen Zwecken.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Wassergenossenschaft Finstersee
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005494874, Registre du commerce Zoug, (170)
Wassergenossenschaft Finstersee, in Menzingen, CHE-101.785.189, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004881220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Albert, von Häggenschwil, in Finstersee, Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsener, Cornel, von Menzingen, in Menzingen, Aktuar der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Berchier Theiler, Katia, von Genève, in Menzingen, Kassierin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004881220, Registre du commerce Zoug, (170)
Wassergenossenschaft Finstersee, in Menzingen, CHE-101.785.189, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2016, S.0, Publ. 3142831).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Isabelle, von Arosa, Filisur und Engelberg, in Menzingen, Aktuarin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Christian, von Menzingen, in Menzingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchier Theiler, Katia, von Genève, in Menzingen, Aktuarin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsener, Cornel, von Menzingen, in Menzingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3142831, Registre du commerce Zoug, (170)
Wassergenossenschaft Finstersee, in Menzingen, CHE-101.785.189, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2014, Publ. 1721613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Martin, von Steinen, in Finstersee, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Christian, von Menzingen, in Menzingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.