Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Spengler-Electronic AG
Strehlgasse 5
4105 Biel-Benken BL
Renseignements sur Walter Spengler-Stiftung in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.08.1996
Radiation du registre du commerce
28.04.2014
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Biel-Benken
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.7.900.069-5
IDE/TVA
CHE-110.400.962
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Sicherung der Selbständigkeit und Kontinuität der Spengler Electronic AG, in Biel-Benken, und der mit ihr verbundenen Unternehmungen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Stephan Revisions AG | Muttenz | 17.01.2008 | 27.04.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Walter Spengler-Stiftung
- Spengler Walter-Stiftung
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Walter Spengler-Stiftung in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1471445, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Walter Spengler-Stiftung in Liquidation, in Biel-Benken, CHE-110.400.962, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7206202). Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 09.04.2013 ist die Stiftung aufgehoben. Sie wird im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 7206202, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Walter Spengler-Stiftung in Liquidation, in Biel-Benken, CH-280.7.900.069-5, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2012, S. 0, Publ. 6873004).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flück, René, von Oberried am Brienzersee, in Binningen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Reinach BL].
Numéro de publication: 6873004, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Walter Spengler-Stiftung, in Biel-Benken, CH-280.7.900.069-5, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, S. 0, Publ. 6176860).
Name neu:
Walter Spengler-Stiftung in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB).
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.]. Die Aufsichtsbehörde hat der Auflösung der Stiftung mit Verfügung vom 29.08.2012 zugestimmt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grieder, Tim, von Rünenberg, in Basel, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rischmann, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Strasbourg (FR), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Doppler, Alfred, von Bättwil, in Bättwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flück, René, von Oberried am Brienzersee, in Reinach BL, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Reinach BL, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zenevre, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Tortona (IT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].