Renseignements sur Walhalla Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Walhalla Holding AG
- Walhalla Holding AG a son siège social à Netstal, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation».
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 18.12.2014.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 08.04.2024.
- Walhalla Holding AG est inscrite dans le canton GL sous l’IDI CHE-321.376.866.
- Outre l’entreprise Walhalla Holding AG il sont inscrits 2 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Walhalla Immobilien AG, Walhalladrink AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.12.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Glarus
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.3.005.735-4
IDE/TVA
CHE-321.376.866
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art und Finanzierung von Gesellschaften verbundener und nahestehender Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Walhalla Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006002981, Registre du commerce Glaris
Walhalla Holding AG, in Glarus, CHE-321.376.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sedelberger, Jan Martin, von Glarus Süd, in Netstal (Glarus), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guldimann, Thomas, von Horriwil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004628318, Registre du commerce Glaris, (160)
Walhalla Holding AG, in Glarus, CHE-321.376.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwyssig, Stefan, von Seelisberg, in Eschenbach SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sedelberger, Jan Martin, von Glarus Süd, in Netstal (Glarus), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004587560, Registre du commerce Glaris, (160)
Walhalla Holding AG, in Glarus, CHE-321.376.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, S.0, Publ. 1897585).
Statutenänderung:
07.03.2019.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwyssig, Petra Sara, von Glarus Nord, in Eschenbach SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reithebuch, Martin, von Glarus Süd, in Sool (Glarus Süd), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolt, Gabriela, von Glarus Nord, in Obstalden (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.