Renseignements sur Vulgata Verein
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Vulgata Verein
- Vulgata Verein a son siège social à Chur et est actif. Elle est une Association et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- L’organisation a été fondée le 23.02.2012.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 11.06.2019.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Vulgata Verein est le suivant : CHE-376.636.031.
Direction (5)
les plus récents membres du comité
Werner Martin Schulze,
Prof. Dr. Michael Fieger,
Hugo Hafner,
Silvia Odermatt,
Dr. Sigrid Hodel-Hoenes
les plus récents personnes habilitée à signer
Werner Martin Schulze,
Prof. Dr. Michael Fieger,
Hugo Hafner,
Silvia Odermatt,
Dr. Sigrid Hodel-Hoenes
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.02.2012
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Chur
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.6.000.293-0
IDE/TVA
CHE-376.636.031
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein fördert das Vulgata Institut und darüber hinaus die Kulturhistorische Erschliessung des Umfeldes von Hieronymus, dies auch im populärwissenschaftlichen Sinn.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Adverta Treuhand AG | Chur | 28.02.2012 | 20.11.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Vulgata Verein
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004648156, Registre du commerce Grisons, (350)
Vulgata Verein, in Chur, CHE-376.636.031, Verein (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2013, S.0, Publ. 1193513).
Statutenänderung:
03.06.2019.
Zweck neu:
Der Verein fördert das Vulgata Institut und darüber hinaus die Kulturhistorische Erschliessung des Umfeldes von Hieronymus, dies auch im populärwissenschaftlichen Sinn. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulze, Werner Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift, Aktuar];
Fieger, Prof. Dr. Michael, von Chur, in Chur, Aktuar, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1193513, Registre du commerce Grisons, (350)
Vulgata Verein, in Chur, CHE-376.636.031, Verein (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2013, Publ. 7184850).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adverta Treuhand AG (CH-350.3.005.222-9), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner, Hugo, von Entlebuch, in Zizers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7184850, Registre du commerce Grisons, (350)
Vulgata Verein, in Chur, CH-350.6.000.293-0, Verein (SHAB Nr. 198 vom 11.10.2012, Publ. 6886010).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Silvia, von Dallenwil, in Gais, Mitglied und Kassierin, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.