Renseignements sur Voyages Voyages Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Voyages Voyages Sàrl
- Voyages Voyages Sàrl a son siège social à Bulle, est actif et est active dans le domaine «Agences de voyage et voyagistes».
- La direction de l’entreprise Voyages Voyages Sàrl qui a été fondée le 02.09.1999, se compose de une personne.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 17.09.2020. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce FR est le suivant: CHE-105.213.526.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.09.1999
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bulle
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.441.541-7
IDE/TVA
CHE-105.213.526
Secteur
Agences de voyage et voyagistes
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'une agence de voyage et toutes opérations financières, commerciales et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec le but social.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Jeomatic Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Voyages Voyages Sàrl
Numéro de publication: HR02-1004980567, Registre du commerce Fribourg, (217)
Voyages Voyages Sàrl, à Val-de-Charmey, CHE-105.213.526 (FOSC du 10.01.2014, p. 0/1277659). Siège transféré à Bulle.
Nouvelle adresse:
Chemin Pauvre-Jacques 11, 1630 Bulle. Statuts modifiés le 02.07.2020.
Personne inscrite modifiée:
Jungo Sandra, associée, 20 parts de CHF 1'000, gérante, signature individuelle, maintenant de Fribourg, maintenant à Bulle.
Numéro de publication: 1277659, Registre du commerce Fribourg, (217)
Voyages Voyages Sàrl, à Charmey, CHE-105.213.526 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Par suite de fusion de communes, le siège devient Val-de-Charmey.
Numéro de publication: 5434338, Registre du commerce Fribourg, (217)
Voyages Voyages Sàrl, à Charmey, CH-217-0441541-7, exploitation d'une agence de voyage et toutes opérations financières, etc. (FOSC du 27.02.2006, p. 6). Statuts modifiés le 17.12.2009.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts. Libération du capital social à concurrence d'un montant de CHF 10'000.-- en espèce.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel. Division de la part de CHF 20'000.-- de l'associée Jungo Sandra en 20 parts de CHF 1'000.--. Selon déclaration du 17.12.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.