Renseignements sur Vorsorgestiftung Studer Cables
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Vorsorgestiftung Studer Cables
- Vorsorgestiftung Studer Cables a son siège social à Däniken SO, est actif et est active dans le domaine «Exploitation d'un société des caisses de retraite».
- La direction de l’organisation Vorsorgestiftung Studer Cables est composée de 10 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 06.05.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce SO est le suivant: CHE-109.785.460.
- HC Holding Epsilon AG, Studer Aeronautical AG, Studer Cables AG ont la même adresse comme Vorsorgestiftung Studer Cables.
Direction (10)
les plus récents membres du conseil de fondation
Daniela Kaufmann,
Hans-Martin Rohr,
Helge Meichssner,
Christoph Ernst,
Christoph Egli
les plus récents personnes habilitée à signer
Daniela Kaufmann,
Hans-Martin Rohr,
Helge Meichssner,
Christoph Ernst,
Nicole Caroline Oester
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.09.1955
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Däniken
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-249.7.000.013-7
IDE/TVA
CHE-109.785.460
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Stifterfirma, mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Der Anschluss einer verbundenen Unternehmung erfolgt aufgrund einer schriftlichen Anschlussvereinbarung, die der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen ist. Kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben und Leistungen in Notlagen erbringen wie bei Alter, Tod, Krankheit, Invalidität, Unfall und Arbeitslosigkeit.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 03.01.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Vorsorgestiftung Leoni Schweiz
- Fürsorgestiftung der Studer Draht- und Kabelwerk AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Vorsorgestiftung Studer Cables
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006025620, Registre du commerce Soleure, (241)
Vorsorgestiftung Studer Cables, in Däniken, CHE-109.785.460, Stiftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2023, Publ. 1005883144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inglin, Renate, von Sattel, in Muri AG, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohr, Hans-Martin, von Hunzenschwil, in Hirschthal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaufmann, Daniela, von Grindelwald, in Aarau, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meichssner, Helge, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005883144, Registre du commerce Soleure, (241)
Vorsorgestiftung Studer Cables, in Däniken, CHE-109.785.460, Stiftung (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2023, Publ. 1005752774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günthard, Conrad, von Zürich, in Rupperswil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Bruno, von Trub, in Wollerau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bytyqi, Saranda, von Lauperswil, in Burgdorf, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohr, Hans-Martin, von Hunzenschwil, in Hirschthal, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst, Christoph, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oester, Nicole, von Frutigen, in Thun, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005752774, Registre du commerce Soleure, (241)
Vorsorgestiftung Studer Cables, in Däniken, CHE-109.785.460, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2022, Publ. 1005573907).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andenmatten, Jörg, von Eisten, in Erlinsbach (SO), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arpagaus, Anton, von Lumnezia, in Däniken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietiker, Patrik, von Thalheim (AG), in Oberkulm, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Christoph, von Nebikon, in Nebikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.