Renseignements sur von Allmen AG, Holzbau
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de von Allmen AG, Holzbau
- von Allmen AG, Holzbau avec son siège à Ringgenberg BE est une Société anonyme du domaine «Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois». von Allmen AG, Holzbau est actif.
- La direction se compose de 3 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 12.08.2015, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-107.194.207.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.03.1985
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Ringgenberg (BE)
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.000.154-9
IDE/TVA
CHE-107.194.207
Secteur
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Geschäftes für Holzbau, allgemeine Schreinerarbeiten und Bedachungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeginet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour von Allmen AG, Holzbau
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2317043, Registre du commerce Berne, (36)
von Allmen AG, Holzbau, in Ringgenberg BE, CHE-107.194.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.1998, S. 774).
Statutenänderung:
20.07.2015.
Domizil neu:
Blasenweg 12, 3852 Ringgenberg BE.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Geschäftes für Holzbau, allgemeine Schreinerarbeiten und Bedachungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeginet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 20.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Streichung der statutarisch fesgesetzten Anzahl der Verwaltungsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend] [bisher: Verwaltunsrat: 2 oder mehrere Mitglieder.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Allmen, Hans, von Lauterbrunnen, in Ringgenberg BE, Präsident, mit Einzelunterschrift;
von Allmen-Sauter, Hans, von Lauterbrunnen, in Ringgenberg BE, Vizepräsident;
Emil Aeppli, von Maur ZH, in Unterseen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Werner, von Lauterbrunnen, in Ringgenberg BE, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretär mit Einzelunterschrift];
von Allmen, Andreas, von Lauterbrunnen, in Ringgenberg BE, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Meikl, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Matten bei Interlaken, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Berne, (36)
Von Allmen AG, Holzbau, in Ringgenberg (SHAB Nr.66 vom 20.3.1985, S.1075).
Statutenänderung:
26.Juni 1997.
Aktienkapital neu:
Fr.100000 (bisher: Fr.50000).
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.100000.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 50 Namenaktien zu Fr.1000).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Sachübernahme:
Die Bestimmungen über die Sachübernahme im Zusammenhang mit der Gründung vom 23.Februar 1985 sind aus den Statuten gestrichen worden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emil Aeppli, von Maur ZH, in Unterseen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.