Renseignements sur Vita Food GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Vita Food GmbH
- Vita Food GmbH est une Société à responsabilité limitée basée à Flawil. Vita Food GmbH appartient au secteur «Commerce de produits alimentaires» et est actuellement actif.
- L’entreprise a été fondée le 06.09.2023.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 24.05.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-387.884.886.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.09.2023
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Flawil
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.4.097.903-0
IDE/TVA
CHE-387.884.886
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Waren aller Art und Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich von Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Vita Food GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006039240, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Vita Food GmbH, in Flawil, CHE-387.884.886, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2023, Publ. 1005835183).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Celayir, Çagdas, deutscher Staatsangehöriger, in Adlikon b. Regensdorf (Regensdorf), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allak, Turan, deutscher Staatsangehöriger, in Nassenwil (Niederhasli), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1005835183, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Vita Food GmbH, in Flawil, CHE-387.884.886, Mühlebachstrasse 1, 9230 Flawil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.09.2023.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art und Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich von Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.09.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Allak, Turan, deutscher Staatsangehöriger, in Nassenwil (Niederhasli), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Celayir, Çagdas, deutscher Staatsangehöriger, in Adlikon b. Regensdorf (Regensdorf), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.