Renseignements sur Viktor Rätzer AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Viktor Rätzer AG
- Viktor Rätzer AG a son siège social à Dintikon et est actif. Elle opère dans le domaine «Serrurerie, forge et atelier».
- La direction de l’entreprise Viktor Rätzer AG est composée de 3 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 18.11.2021. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Viktor Rätzer AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.06.1934
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Dintikon
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.909.033-6
IDE/TVA
CHE-101.166.945
Secteur
Serrurerie, forge et atelier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung von Maschinen, Metallwaren, Schweisszubehör sowie Stanz- und Pressartikeln und Oberflächenveredelung von Metallen; die Gesellschaft kann Handel mit Waren aller Art betreiben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand AG Lenzburg | Lenzburg | 18.05.1994 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Rätzer Viktor AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Viktor Rätzer AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005337088, Registre du commerce Argovie, (400)
Viktor Rätzer AG, in Dintikon, CHE-101.166.945, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005052285).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Märki, Max, von Mönthal, in Burg AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Martin, von Wald (ZH), in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Müller, Remo, von Wald (ZH), in Dintikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005052285, Registre du commerce Argovie, (400)
Viktor Rätzer AG, in Dintikon, CHE-101.166.945, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2004, S.2, Publ. 2068010).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Martin, von Wald (ZH), in Bremgarten (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Müller, Remo, von Wald (ZH), in Dintikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2068010, Registre du commerce Argovie, (400)
Viktor Rätzer AG, in Dintikon, Fabrikationsgeschäft für Fahrradbestandteile und Maschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 08.03.1996, S. 1355).
Statutenänderung:
18.12.2003.
Zweck neu:
Herstellung von Maschinen, Metallwaren, Schweisszubehör sowie Stanz- und Pressartikeln und Oberflächenveredelung von Metallen;
die Gesellschaft kann Handel mit Waren aller Art betreiben, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 28.12.1954 ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rätzer-Berner, Viktor, von Dintikon, in Dintikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rätzer-Hochstrasser, Werner, von Dintikon, in Dintikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rätzer, Ernst, von Dintikon, in Dintikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Rolf, von Dintikon, in Dintikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Märki, Max, von Mönthal, in Burg AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.