Renseignements sur Verzinkerei Kriessern AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Verzinkerei Kriessern AG
- Verzinkerei Kriessern AG de Kriessern est active dans le domaine «Fabrication et traitement du fer et de l'acier» et est actif.
- La direction de l’entreprise Verzinkerei Kriessern AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 05.05.1963.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 13.06.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Verzinkerei Kriessern AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.05.1963
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oberriet (SG)
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.010.617-7
IDE/TVA
CHE-102.516.841
Secteur
Fabrication et traitement du fer et de l'acier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Verzinken von Metallen sowie Ausführung von Metallveredlungsarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ks revisionsexperten ag | Altstätten | 13.06.2023 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ks treuhandexperten ag | Altstätten | <2004 | 12.06.2023 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Verzinkerei Kriessern AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005767311, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Verzinkerei Kriessern AG, in Oberriet (SG), CHE-102.516.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, S.0, Publ. 3772657).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ks revisionsexperten ag (CHE-445.449.976), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3772657, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Verzinkerei Kriessern AG, in Oberriet SG, CHE-102.516.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2015, Publ. 2206075).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten, Revisionsstelle [bisher: KS Treuhand AG].
Numéro de publication: 2206075, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Verzinkerei Kriessern AG, in Oberriet SG, CHE-102.516.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2005, S. 12, Publ. 2818416).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Erich, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.