Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Verein Hochschule für Wirtschaft und Tourismus Chur
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.02.1995
Radiation du registre du commerce
15.11.2007
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Chur
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.6.000.135-9
IDE/TVA
CHE-104.166.611
Secteur
Université de sciences appliquées
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Träger der Hochschule für Wirtschaft und Tourismus (HWT) Chur, wahrt die Interessen der HWT Chur auf Ebene Teilschulen, auf Ebene Fachhochschule Ostschweiz und auf nationaler Ebene, wahrt die Interessen der HWT Chur gegenüber Behörden, Politik und Wirtschaft, koordiniert seine Aktivitäten mit dem Träger der Hochschule für Technik und Architektur (HTA) Chur und leistet der HWT Chur ordentliche und ausserordentliche Beiträge.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Trägerverein HWV Chur
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Verein Hochschule für Wirtschaft und Tourismus Chur
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4201342, Registre du commerce Grisons, (350)
Verein Hochschule für Wirtschaft und Tourismus Chur, in Chur, CH-350.6.000.135-9, Träger der Hochschule für Wirtschaft und Tourismus (HWT) Chur, wahrt die Interessen der HWT Chur auf Ebene Teilschulen, auf Ebene Fachhochschule Ostschweiz und auf nationaler Ebene. Verein (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2004, S. 9, Publ. 2290424). Der Verein hat sich mit Generalversammlungsbeschluss vom 06.09.2004 aufgelöst. Die Liquidation ist durchgeführt. Der Verein wird im Handelsregister gelöscht.
Numéro de publication: 2290424, Registre du commerce Grisons, (350)
Verein Hochschule für Wirtschaft und Tourismus Chur, in Chur, Träger der Hochschule für Wirtschaft und Tourismus (HWT) Chur, Verein (SHAB Nr. 229 vom 25.11.1998, S. 8055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Max, von Muhen, in Zizers, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baldegger, Dr. Urs, von Jonschwil, in Altstätten, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Just, Andrea, von Maienfeld, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Grisons, (350)
Trägerverein HWV Chur, in Chur, Verein (SHAB Nr. 20 vom 30.01.1998, S. 725).
Statutenänderung:
16.06.1998.
Name neu:
Verein Hochschule für Wirtschaft und Tourismus Chur.
Zweck neu:
Träger der Hochschule für Wirtschaft und Tourismus (HWT) Chur, wahrt die Interessen der HWT Chur auf Ebene Teilschulen, auf Ebene Fachhochschule Ostschweiz und auf nationaler Ebene, wahrt die Interessen der HWT Chur gegenüber Behörden, Politik und Wirtschaft, koordiniert seine Aktivitäten mit dem Träger der Hochschule für Technik und Architektur (HTA) Chur und leistet der HWT Chur ordentliche und ausserordentliche Beiträge.
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand bestehend aus dem Präsidenten und max. 22 weiteren Mitgliedern, Ausschuss, Direktion und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peder, Beni, von Chur und Tujetsch, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Dieter, von Chur und Thal, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.