Renseignements sur Vendôme finances Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Vendôme finances Sàrl
- Vendôme finances Sàrl à Courtepin est une Société à responsabilité limitée du domaine «Services pour les banques et instituts de crédit». Vendôme finances Sàrl est actif.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 06.07.2011.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 09.09.2015.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce FR est le suivant: CHE-169.643.214.
- AXA-Winterthur - Agence principale - Michel Jacquat, Fiduciaire Cifag SA, MC équestrian, Barbosa Da Costa sont inscrites à la même adresse.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.07.2011
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Courtepin
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.547.882-4
IDE/TVA
CHE-169.643.214
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Conseil en financement hypothécaire et immobilier, courtage hypothécaire et dans les domaines de l'assurance et finance, acquisition de contrats d'assurances dans toutes les branches ainsi que toutes activités liées au développement de la société (cf. statuts pour but complet).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gaultherie Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Vendôme finances Sàrl
Numéro de publication: 2364183, Registre du commerce Fribourg, (217)
Gaultherie Sàrl, à Courtepin, CHE-169.643.214 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Nouvelle raison sociale:
Vendôme finances Sàrl.
Nouvelle adresse:
Route de la Colline 6, 1784 Courtepin.
Nouveau but:
conseil en financement hypothécaire et immobilier, courtage hypothécaire et dans les domaines de l'assurance et finance, acquisition de contrats d'assurances dans toutes les branches ainsi que toutes activités liées au développement de la société (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 01.09.2015. Gauthier Isabelle n'est plus associée suite à la cession de ses 20 parts de CHF 1'000 respectivement 10 parts à Jacquat Michel, directeur, maintenant associé avec 10 parts de CHF 1'000, et respectivement 10 parts à Jacquat Micheline, d'Avry, à Courgevaux. Gauthier Isabelle n'est plus gérante, sa signature est radiée. Jacquat Michel est nommé gérant et président, Jacquat Micheline est nommée gérante, tous deux avec signature individuelle.
Numéro de publication: 6247422, Registre du commerce Fribourg, (217)
Gaultherie Sàrl, à Courtepin, Route de la Colline 6, c/o Fiduciaire Cifag SA, 1784 Courtepin, CH-217-3547882-4. Nouvelle société à responsabilité limitée. Statuts du 29.06.2011.
But:
exploitation d'un cabinet traitant les domaines de la naturopathie, psychothérapie et magnétisme ainsi que l'organisation de conférences, publication et communication. (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.--.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courrier électronique.
Associée:
Gauthier Isabelle, de France, à Fontenay (F), avec 20 parts de CHF 1'000.--.
Gérante:
l'associée Gauthier Isabelle avec signature individuelle. Jacquat Michel, d'Avry, à Courgevaux, est nommé directeur avec signature individuelle. Selon déclaration du 29.06.2011, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.